Tine Christensen
Bondager 2, 2670 Greve, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 24. apr. 2007 (17 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jyske Realkredit A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Jyske Realkredit A/S (4 år) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2007 hos Jyske Realkredit A/S (tidligere BRFKREDIT A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Tine Christensen i 4 år, før stoppet d. 28. april 2011.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor realkreditinstitutter. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tine Bundgaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Tine Bundgaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2022
Registreringsdato: 01.02.2022 -
BRFKREDIT A/S (Nu: Jyske Realkredit A/S) (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2011
Registreringsdato: 28.04.2011 -
BRFKREDIT A/S (Nu: Jyske Realkredit A/S) (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2007
Registreringsdato: 24.04.2007
Blå bog (fortsat)
Tine har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2007 - 28.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?