Paulus Johannes Jacobus van der Raad
Erhvervsaktiv siden: | 16. feb. 2005 (19 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | VPG EJENDOMME A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 33.066' DKK VITAL PETFOOD GROUP A/S (Nu: United Petfood Denmark A/S) (2023) |
Største underskud: | -8.733' DKK VITAL PETFOOD GROUP A/S (Nu: United Petfood Denmark A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 144.054' DKK VITAL PETFOOD GROUP A/S (Nu: United Petfood Denmark A/S) (2023) |
Største gæld: | 319.546' DKK VITAL PETFOOD GROUP A/S (Nu: United Petfood Denmark A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af United Petfood Denmark A/S (8 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2005 hos VPG EJENDOMME A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Paulus Johannes Jacobus van der Raad i 6 år 3 måneder, inden stoppet den 14. juni 2011.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 14. juni 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Protix B.V.
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (29)
-
EntoMass Development ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2022
Registreringsdato: 29.06.2022 -
Protix B.V. (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2021
Registreringsdato: 01.08.2021 -
HENNE PET FOOD A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.08.2021
Registreringsdato: 01.08.2021
Blå bog (fortsat)
Paulus har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.08.2020 - 29.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.05.2020 - 01.08.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.06.2020 - 01.07.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
04.09.2014 - 10.04.2020
Bestyrelsesmedlem
09.01.2020 - 10.04.2020
Ejerandel: 50-66.65%
Paulus Johannes Jacobus van der Raad har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos GO CARE A/S der præsenterede et overskud på 772' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos EntoMass ApS der præsenterede et underskud på 1.257' DKK.
Paulus har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 3 måneder fra 2005 til 2011 hos VPG EJENDOMME A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 33.066' DKK (VITAL PETFOOD GROUP A/S (Nu: United Petfood Denmark A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 84' DKK (BIRD CARE A/S (Nu: DANBIRD A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 144.054' DKK (VITAL PETFOOD GROUP A/S (Nu: United Petfood Denmark A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.009' DKK (BIRD CARE A/S (Nu: DANBIRD A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Paulus' netværk er Protix B.V..