Jonas Benjamin Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 5. jan. 2009 (15 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANPARTSSELSKABET AF D. 31. DECEMBER 2011 (Direktør) |
Største overskud: | 4.063' DKK JA FOOD HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -706' DKK A Table Story ApS (2023) |
Største egenkapital: | 6.598' DKK JA FOOD HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 7.528' DKK FOOD STUDIO ApS (2023) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos FOOD STUDIO ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JA FOOD HOLDING ApS (6 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2009 hos ANPARTSSELSKABET AF D. 31. DECEMBER 2011 (tidligere AMJOKA ApS) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Jonas Benjamin Andersen i 3 år 2 måneder, inden stoppet den 19. marts 2012.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 25. november 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JA FOOD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FOOD STUDIO ApS
Via JA FOOD HOLDING ApS -
A Table Story ApS
Via FOOD STUDIO ApS
Direktørposter (2)
-
FOOD STUDIO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2020 -
JA FOOD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.06.2021
Tidslinje (21)
-
JA FOOD HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.06.2021
Registreringsdato: 11.06.2021 -
FOOD STUDIO ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.08.2020
Registreringsdato: 17.08.2020 -
JA FOOD HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.12.2017
Registreringsdato: 21.12.2017
Blå bog (fortsat)
Jonas har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Ejer
21.12.2017 - Stadig aktiv
Direktør
11.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.12.2017 - 23.11.2022
Direktør
17.08.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Direktør
05.11.2013 - 11.08.2016
Direktør
10.11.2016 - 16.11.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
05.11.2013 - 21.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Jonas Benjamin Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JA FOOD HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.598' DKK. Gennem sit holdingselskab JA FOOD HOLDING ApS har Jonas dermed også andele i FOOD STUDIO ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Jonas Benjamin Andersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor JA FOOD HOLDING ApS landede et overskud på 4.063' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor FOOD STUDIO ApS landede et underskud på 706' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.685' DKK (FOOD STUDIO ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 706' DKK (A Table Story ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.598' DKK (JA FOOD HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.939' DKK (A Table Story ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Jacob Henneberg Schou.