Poul Strøh Klitgaard Christensen
Karrieren startede hos: | THERMEX SCANDINAVIA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 27.584' DKK THERMEX SCANDINAVIA A/S (2021) |
Største underskud: | -684' DKK THERMEX EJENDOMME A/S (2016) |
Største egenkapital: | 88.623' DKK THERMEX HOLDING A/S (2022) |
Største gæld: | 30.754' DKK THERMEX SCANDINAVIA A/S (2020) |
Karrieren som leder startede for alvor for nu meget længe siden i THERMEX SCANDINAVIA A/S (tidligere THORKILD CHRISTENSEN VENTILATION A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Poul Strøh Klitgaard Christensen i 34 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 6. maj 1998.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med hårde hvidevarer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 10.688' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THORKILDSMINDE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
THERMEX HOLDING A/S
Via THORKILDSMINDE ApS -
THERMEX SCANDINAVIA A/S
Via THERMEX HOLDING A/S -
EJENDOMSSELSKABET FARØVEJ 30 A/S
Via THERMEX HOLDING A/S -
THERMEX EJENDOMME A/S
Via THERMEX HOLDING A/S -
ORANGE GARDEN ApS
Via THERMEX EJENDOMME A/S
Direktørposter (3)
-
THORKILDSMINDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.03.2011 -
ORANGE GARDEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2007 -
THERMEX EJENDOMME A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2005
Bestyrelsesposter (4)
-
EJENDOMSSELSKABET FARØVEJ 30 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.05.2023 -
THERMEX SCANDINAVIA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.05.2023 -
THERMEX HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.05.2023 -
THERMEX EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.09.2005
Tidslinje (38)
-
EJENDOMSSELSKABET FARØVEJ 30 A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2023
Registreringsdato: 25.05.2023 -
THERMEX HOLDING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2023
Registreringsdato: 25.05.2023 -
THERMEX SCANDINAVIA A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2023
Registreringsdato: 25.05.2023
Blå bog (fortsat)
Poul har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 55 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
30.01.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.02.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
21.09.2005 - Stadig aktiv
Direktør
14.12.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.02.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
30.11.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.05.2013 - 08.05.2019
Bestyrelsesmedlem
09.05.2019 - 20.05.2021
Bestyrelsesmedlem
21.05.2021 - 24.05.2023
Bestyrelsesmedlem
25.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
01.11.2011 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.05.2013 - 18.05.2017
Bestyrelsesmedlem
19.05.2017 - 08.05.2019
Bestyrelsesmedlem
09.05.2019 - 24.05.2023
Bestyrelsesmedlem
25.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1964 - 06.05.1998
Reel ejer
01.11.2011 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.05.2013 - 22.05.2016
Bestyrelsesmedlem
23.05.2016 - 18.05.2017
Bestyrelsesmedlem
19.05.2017 - 08.05.2019
Bestyrelsesmedlem
09.05.2019 - 20.05.2021
Bestyrelsesmedlem
21.05.2021 - 24.05.2023
Bestyrelsesmedlem
25.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Poul Strøh Klitgaard Christensen er også ejer af i alt 2 holdingselskaber ORANGE GARDEN ApS (22,22%) & THERMEX HOLDING A/S (22,22%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Poul Strøh Klitgaard Christensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Poul Strøh Klitgaard Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i THERMEX SCANDINAVIA A/S der præsenterede et overskud på 27.584' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i THERMEX EJENDOMME A/S der præsenterede et underskud på 684' DKK.
Poul har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 34 år 4 måneder fra 1964 til 1998 hos THERMEX SCANDINAVIA A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 10.688' DKK (THERMEX SCANDINAVIA A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 211' DKK (THERMEX EJENDOMME A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 87.750' DKK (THERMEX HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.996' DKK (EJENDOMSSELSKABET FARØVEJ 30 A/S).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Carl Christian Klitgaard.