Bjarne Ploug Dickow
Erhvervsaktiv siden: | 23. sep. 2004 (20 år) |
Karrieren startede hos: | MMS HOLDING NÆSTVED ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.169' DKK NIELSEN & RISAGER A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. (2017) |
Største underskud: | -370' DKK BMMS HOLDING ApS (Nu: MMS HOLDING NÆSTVED ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 3.853' DKK BMMS HOLDING ApS (Nu: MMS HOLDING NÆSTVED ApS) (2017) |
Største gæld: | 17.322' DKK NIELSEN & RISAGER A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. (2016) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos NIELSEN & RISAGER A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af MMS HOLDING NÆSTVED ApS (12 år 3 måneder) |
Det hele startede i 2004 hos MMS HOLDING NÆSTVED ApS (tidligere KMR HOLDING NÆSTVED ApS) i rollen som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Bjarne Ploug Dickow købte en del af virksomheden d. 23. september 2004 og fik dermed en ejerandel på 25-33.33%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Bjarne af: Michael Lundstrøm, Søren Svarrer og Mette Lundby Clausen. Titlen som Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør bestred Bjarne i 12 år 3 måneder, før stoppet d. 31. december 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2017 som viste et overskud på 2.447' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 27. november 2018.
Repræsentant (1)
-
DALBY-RODE VANDVÆRK
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 18.12.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
DALBY-RODE VANDVÆRK
Tilknyttet som repræsentantDato: 18.12.2022
Registreringsdato: 18.12.2022 -
BMMS HOLDING ApS (Nu: MMS HOLDING NÆSTVED ApS)
Fratrådt som direktørDato: 24.03.2017
Registreringsdato: 24.03.2017 -
BMMS HOLDING ApS (Nu: MMS HOLDING NÆSTVED ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2017
Registreringsdato: 24.03.2017
Blå bog (fortsat)
Bjarne har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Repræsentant
18.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
23.09.2004 - 31.12.2016
Bestyrelsesmedlem og Direktør
29.04.2008 - 24.03.2017
Ejerandel: 25-33.33% -
Bestyrelsesmedlem
21.04.2012 - 10.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor BMMS HOLDING ApS (Nu: MMS HOLDING NÆSTVED ApS) kunne fremvise et overskud på 2.447' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor BMMS HOLDING ApS (Nu: MMS HOLDING NÆSTVED ApS) kunne fremvise et underskud på 370' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Birthe Dagny Dyreholt Rasmussen.