Lars Green
Erhvervsaktiv siden: | 12. apr. 2005 (19 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | NOVO NORDISK INVEST 2 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 104.674.000' DKK NOVO NORDISK A/S (2023) |
Største underskud: | -5.551.000' DKK LEO FONDET (2022) |
Største egenkapital: | 106.561.000' DKK NOVO NORDISK A/S (2023) |
Største gæld: | 12.593.000' DKK LEO PHARMA A/S (2016) |
Flest årsværk: | 208 årsværk hos PHARMACOSMOS A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af NOVO NORDISK REGION AAMEO AND LATAM A/S (9 år) |
Lars Green har tidligere gået på Aarhus School of Business tilbage i 1987-92, IMD (International Institute for Management Development) - Business Programs tilbage i 2004-05 & Plesner / University of Copenhagen i 2011. Lars studerede følgende: Business Administration, Program for Executive Development & Board Academy de tidligere nævnte steder.
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2005 i NOVO NORDISK INVEST 2 A/S (tidligere NOVO NORDISK SERVICEPARTNER A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Lars Green i 2 år 8 måneder, inden stoppet d. 17. december 2007.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 4' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Green Housing ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Green & Niemann Invest Aps
Via Green Housing ApS
Direktørposter (1)
-
Green & Niemann Invest Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2023
Bestyrelsesposter (5)
-
PHARMACOSMOS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2024 -
LEO Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.03.2020 -
LEO FONDET
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.03.2020 -
LEO PHARMA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.03.2021 -
Green Housing ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.08.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (53)
-
PHARMACOSMOS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
NOVOZYMES BIOAG A/S (Nu: Novonesis Plant Biosolutions A/S)
Fratrådt som direktørDato: 02.11.2023
Registreringsdato: 02.11.2023 -
Novozymes Biopharma DK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.11.2023
Registreringsdato: 02.11.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. I en karriere som indtil nu har varet i mere end 19 år 5 måneder, har Lars bla. Arbejdet indenfor Strategy, Business Strategy, Change Management, Risk Management og Corporate Finance.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
21.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 1% -
Reel ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
28.06.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
21.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 1% -
Bestyrelsesmedlem
11.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor NOVO NORDISK A/S fremviste et overskud på 48.680.000' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Green Housing ApS fremviste et underskud på 256' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 104.674.000' DKK (NOVO NORDISK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.792.000' DKK (LEO PHARMA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 106.561.000' DKK (NOVO NORDISK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10' DKK (Green & Niemann Invest Aps).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Peter Schwarz.