Søren Landtved
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 2005 (19 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | LANTMÄNNEN UNIBAKE R ApS (Direktør) |
Største overskud: | 203.716' DKK LANTMÄNNEN UNIBAKE DENMARK A/S (Nu: LANTMÄNNEN UNIBAKE HOLDING A/S) (2021) |
Største underskud: | -48.112' DKK LANTMÄNNEN SCHULSTAD A/S (2019) |
Største egenkapital: | 2.430.722' DKK LANTMÄNNEN UNIBAKE DENMARK A/S (Nu: LANTMÄNNEN UNIBAKE HOLDING A/S) (2022) |
Største gæld: | 1.246.617' DKK LANTMÄNNEN UNIBAKE DENMARK A/S (Nu: LANTMÄNNEN UNIBAKE HOLDING A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af SCANDINAVIAN BAKEHOUSE ApS (9 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2005 hos LANTMÄNNEN UNIBAKE R ApS (tidligere CUBR ApS) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Søren Landtved i 3 år 9 måneder, før stoppet d. 5. februar 2009.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 2.192' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Søren Landtved Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SCANDINAVIAN BAKEHOUSE ApS
Via Søren Landtved Holding ApS
Direktørposter (2)
-
SCANDINAVIAN BAKEHOUSE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2023 -
Søren Landtved Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
SCANDINAVIAN BAKEHOUSE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023 -
SCANDINAVIAN BAKEHOUSE ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.04.2023
Registreringsdato: 30.04.2023 -
SCANDINAVIAN BAKEHOUSE ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.02.2019
Registreringsdato: 21.02.2019
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
10.02.2014 - 30.04.2023
Ejer
01.04.2015 - 21.02.2019
Reel ejer
01.04.2015 - 30.04.2023
Reel ejer og Direktør
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Bestyrelsesmedlem
21.03.2014 - 06.06.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2013 - 10.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.05.2013 - 11.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Landtved er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Søren Landtved Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.478' DKK. Gennem holdingselskabet Søren Landtved Holding ApS har Søren derfor også andele i SCANDINAVIAN BAKEHOUSE ApS (66.66-89.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Søren Landtved, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Søren Landtved Holding ApS kunne fremvise et overskud på 3.967' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor SCANDINAVIAN BAKEHOUSE ApS kunne fremvise et underskud på 59' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 119.810' DKK (DRAGSBÆK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11.580' DKK (GRØNDANSK ApS (Nu: GRØNVANG FOOD ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.271.203' DKK (LANTMÄNNEN UNIBAKE DENMARK A/S (Nu: LANTMÄNNEN UNIBAKE HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.669' DKK (SCANDINAVIAN BAKEHOUSE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Jørgen Hänel.