Per Christian Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 7. mar. 2008 (16 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | YOUR SERVICE FACTORY SMBA (Direktør) |
Største overskud: | 1.349' DKK IT CONSULT A/S (2020) |
Største underskud: | -148' DKK Britsholm Trading & Consulting ApS (Nu: Britsholm ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 2.160' DKK IT CONSULT A/S (2021) |
Største gæld: | 879' DKK IT CONSULT A/S (2021) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos IT CONSULT A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af YOUR SERVICE FACTORY SMBA (13 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2008 hos YOUR SERVICE FACTORY SMBA som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Per Christian Larsen i 13 år 5 måneder, inden stoppet den 13. august 2021.
Virksomhedens branche var dengang indenfor anden bygningsfærdiggørelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 kunne fremvise et underskud på 1' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 15. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Britsholm Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Britsholm ApS
Via Britsholm Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Britsholm ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.08.2017 -
Britsholm Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.07.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
IT CONSULT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.03.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
IT CONSULT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2023
Registreringsdato: 24.03.2023 -
YOUR SERVICE FACTORY SMBA (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2021
Registreringsdato: 15.12.2021 -
YOUR SERVICE FACTORY SMBA
Fratrådt som direktørDato: 13.08.2021
Registreringsdato: 13.08.2021
Blå bog (fortsat)
Per har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
11.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
07.03.2008 - 15.12.2021
Bestyrelsesmedlem
13.08.2021 - 15.12.2021
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
23.10.2017 - 16.04.2019
Ejerandel: 30%
Per Christian Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Britsholm Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -68' DKK. Igennem sit holdingselskab Britsholm Holding ApS har Per dermed også ejerandele i Britsholm ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Per Christian Larsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Britsholm Trading & Consulting ApS (Nu: Britsholm ApS) fremviste et overskud på 201' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Britsholm Trading & Consulting ApS (Nu: Britsholm ApS) fremviste et underskud på 148' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 639' DKK (IT CONSULT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.549' DKK (IT CONSULT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -121' DKK (Britsholm Trading & Consulting ApS (Nu: Britsholm ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Christina Minona Anastazia Larsen.