Jasper Nicholas Thulin
Erhvervsaktiv siden: | 28. apr. 2005 (19 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALLOALLO ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af ALLOALLO ApS (6 år 1 måned) |
Det begyndte for alvor dengang i 2005 i ALLOALLO ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Jasper Nicholas Thulin i 6 år 1 måned, inden stoppet d. 24. juni 2011.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 11. januar 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PLAYMAKER
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Playfully
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.02.2024
Tidslinje (4)
-
Playfully
Tilknyttet som repræsentantDato: 14.02.2024
Registreringsdato: 14.02.2024 -
PLAYMAKER (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021 -
ALLOALLO ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.06.2011
Registreringsdato: 24.06.2011
Blå bog (fortsat)
Jasper har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
14.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
28.04.2005 - 24.06.2011
Ejerandel: Intet ejerskab