Jan Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 2009 (15 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | PERSOLIT ENTREPRENØRFIRMA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 27.406' DKK PERSOLIT ENTREPRENØRFIRMA A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 112.827' DKK PERSOLIT ENTREPRENØRFIRMA A/S (2023) |
Største gæld: | 91.663' DKK PERSOLIT ENTREPRENØRFIRMA A/S (2022) |
Flest årsværk: | 265 årsværk hos PERSOLIT ENTREPRENØRFIRMA A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PERSOLIT ENTREPRENØRFIRMA A/S (7 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2009 ved PERSOLIT ENTREPRENØRFIRMA A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jan Jørgensen i 3 år 11 måneder, før stoppet den 11. april 2013.
I dag arbejder virksomheden med anden bygningsinstallationsvirksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 27.406' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
PERSOLIT ENTREPRENØRFIRMA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.04.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
PERSOLIT ENTREPRENØRFIRMA A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2017
Registreringsdato: 27.04.2017 -
PERSOLIT ENTREPRENØRFIRMA A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2013
Registreringsdato: 11.04.2013 -
PERSOLIT ENTREPRENØRFIRMA A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2009
Registreringsdato: 15.04.2009
Blå bog (fortsat)
Jan Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved PERSOLIT ENTREPRENØRFIRMA A/S der præsenterede et overskud på 27.406' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 4 måneder fra 2017 til i dag hos PERSOLIT ENTREPRENØRFIRMA A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Martin Tholstrup.