Bertel Dorph
Erhvervsaktiv siden: | 16. mar. 2005 (19 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | NCC - DATA VEJLE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.898' DKK DK TRANSPORTBÅND ApS (2022) |
Største underskud: | -387' DKK LTC MASKINFABRIK A/S (Nu: LTC MASKINFABRIK ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 4.079' DKK DORPH INDUSTRI ApS (2023) |
Største gæld: | 6.188' DKK DORPH INDUSTRI ApS (2021) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos DK TRANSPORTBÅND ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af DORPH INDUSTRI ApS (13 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2005 ved NCC - DATA VEJLE A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Bertel Dorph i 3 måneder, før fratrædelsen den 1. juli 2005.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 11. oktober 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DORPH INDUSTRI ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DK TRANSPORTBÅND ApS
Via DORPH INDUSTRI ApS -
TB Ejendomme ApS
Via DORPH INDUSTRI ApS
Direktørposter (3)
-
DK TRANSPORTBÅND ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2014 -
TB Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2016 -
DORPH INDUSTRI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
LTC MASKINFABRIK A/S (Nu: LTC MASKINFABRIK ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.11.2021
Registreringsdato: 15.11.2021 -
LTC MASKINFABRIK A/S (Nu: LTC MASKINFABRIK ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.09.2020
Registreringsdato: 24.09.2020 -
TB Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.02.2016
Registreringsdato: 26.02.2016
Blå bog (fortsat)
Bertel har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
22.02.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.12.2013 - 21.12.2015
Reel ejer
22.05.2019 - 15.11.2021
Bestyrelsesmedlem
24.09.2020 - 15.11.2021
Ejerandel: 20,25% -
Reel ejer
26.02.2016 - 31.08.2020
Direktør
26.02.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
12.03.2011 - 31.08.2020
Direktør
14.05.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.03.2005 - 01.07.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Bertel Dorph er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DORPH INDUSTRI ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.079' DKK. Igennem sit holdingselskab DORPH INDUSTRI ApS har Bertel dermed også ejerandele i DK TRANSPORTBÅND ApS (100%) og TB Ejendomme ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Bertel Dorph, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor DK TRANSPORTBÅND ApS fremviste et overskud på 1.898' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 553' DKK (DK TRANSPORTBÅND ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 50' DKK (LTC MASKINFABRIK A/S (Nu: LTC MASKINFABRIK ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.079' DKK (DORPH INDUSTRI ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 484' DKK (LTC MASKINFABRIK A/S (Nu: LTC MASKINFABRIK ApS)).