Mikael Schleidt
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2005 (19 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | MS ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.729' DKK Damms Holding ApS (2018-19) |
Største underskud: | -872' DKK H.C. SCHLEIDT A/S (2014) |
Største egenkapital: | 6.902' DKK MS ApS (2022-23) |
Største gæld: | 8.929' DKK H.C. SCHLEIDT A/S (2018) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos H.C. Schleidt airpor ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af MS ApS (19 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2005 i MS ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Mikael Schleidt og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Mikael nu besiddet i 19 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 19 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2022-23 kunne fremvise et overskud på 1.697' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Damms Holding ApS
Via MS ApS -
Damms Nedrivning ApS
Via Damms Holding ApS -
H.C. Schleidt airpor ApS
Via MS ApS
Direktørposter (2)
-
MS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2005 -
H.C. Schleidt airpor ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.04.2019
Tidslinje (11)
-
Damms Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 16.01.2023
Registreringsdato: 16.01.2023 -
H.C. SCHLEIDT A/S
Fratrådt som direktørDato: 23.09.2021
Registreringsdato: 23.09.2021 -
H.C. SCHLEIDT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.09.2021
Registreringsdato: 23.09.2021
Blå bog (fortsat)
Mikael har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
08.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.03.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
06.12.2017 - 13.12.2023
Reel ejer
14.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Reel ejer
06.12.2017 - 13.12.2023
Reel ejer
14.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
06.04.2005 - 26.06.2023
Direktør
06.04.2005 - 23.09.2021
Ejerandel: 100%
Mikael Schleidt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MS ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 6.902' DKK. Igennem sit holdingselskab MS ApS har Mikael dermed også ejerandele i Damms Holding ApS (66.66-89.99%) & H.C. Schleidt airpor ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Mikael Schleidt, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Damms Holding ApS fremviste et overskud på 1.729' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor H.C. SCHLEIDT A/S fremviste et underskud på 872' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 96' DKK (Bähr & Schleidt ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 743' DKK (VESTERGADES SMEDE & VVS A/S (Nu: HENRY BJERG A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 156' DKK (Bähr & Schleidt ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mikael' netværk er Mogens Damm.