John Aslak Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 4. maj 2005 (19 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ASLAK COMPANY ApS (Stifter) |
Største overskud: | 1.951' DKK AALBORG CHOKOLADEN ApS (2021) |
Største underskud: | -991' DKK AALBORG CHOKOLADEN ApS (2023) |
Største egenkapital: | 7.255' DKK ASLAK COMPANY ApS (2022) |
Største gæld: | 5.074' DKK AALBORG CHOKOLADEN ApS (2022) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos AALBORG CHOKOLADEN ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af ASLAK COMPANY ApS (19 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2005 hos ASLAK COMPANY ApS (tidligere CAFE ARKIVET ApS) som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle har John Aslak Jensen nu besiddet i 19 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 891' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ASLAK COMPANY ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
AALBORG CHOKOLADEN ApS
Via ASLAK COMPANY ApS -
Aalborg Chokoladen Store ApS
Via ASLAK COMPANY ApS -
Purebites ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via ASLAK COMPANY ApS
Direktørposter (3)
-
ASLAK COMPANY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2005 -
AALBORG CHOKOLADEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2006 -
Aalborg Chokoladen Store ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2015
Tidslinje (6)
-
Purebites ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Purebites ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.06.2021
Registreringsdato: 09.06.2021 -
Aalborg Chokoladen Store ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.07.2015
Registreringsdato: 09.07.2015
Blå bog (fortsat)
John har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
09.07.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.09.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
04.05.2005 - Stadig aktiv
Ejer
24.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.06.2021 - 20.08.2024
Reel ejer
09.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
John Aslak Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ASLAK COMPANY ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.358' DKK. Igennem sit holdingselskab ASLAK COMPANY ApS har John dermed også ejerandele i AALBORG CHOKOLADEN ApS (100%), Aalborg Chokoladen Store ApS (100%) samt Purebites ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for John Aslak Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor AALBORG CHOKOLADEN ApS fremviste et overskud på 1.951' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor AALBORG CHOKOLADEN ApS fremviste et underskud på 991' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 991' DKK (AALBORG CHOKOLADEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.358' DKK (ASLAK COMPANY ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -270' DKK (Aalborg Chokoladen Store ApS).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Alex Nørgaard Grut.