Thomas Sandfeld Frandsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2001 (23 år) |
Karrieren startede hos: | TSF HOLDINGSELSKAB ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.573' DKK ALL GRAPHIC A/S (2021-22) |
Største underskud: | -35' DKK TSF HOLDINGSELSKAB ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 6.276' DKK ALL GRAPHIC A/S (2021-22) |
Største gæld: | 7.758' DKK ALL GRAPHIC A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos ALL GRAPHIC A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af TSF HOLDINGSELSKAB ApS (19 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2001 hos TSF HOLDINGSELSKAB ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev grundlagt af Thomas Sandfeld Frandsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Thomas nu bestreddet i 3 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 3 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2022-23 som viste et overskud på 619' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TSF HOLDINGSELSKAB ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
All Group ApS
Via TSF HOLDINGSELSKAB ApS -
ALL GRAPHIC A/S
Via All Group ApS -
All Recruit ApS
Via All Group ApS
Direktørposter (1)
-
TSF HOLDINGSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
ALL GRAPHIC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.01.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
ALL GRAPHIC A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.01.2018
Registreringsdato: 19.01.2018 -
ALL GRAPHIC A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.08.2013
Registreringsdato: 13.08.2013 -
TKS HOLDINGSELSKAB ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.05.2012
Registreringsdato: 01.05.2012
Blå bog (fortsat)
Thomas har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.02.2010 - 13.08.2013
Bestyrelsesmedlem
19.01.2018 - Stadig aktiv
Ejer
03.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via All Group ApS -
Direktør
31.03.2005 - 01.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.2001 - 30.03.2005
Ejer og Direktør
31.03.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Thomas Sandfeld Frandsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TSF HOLDINGSELSKAB ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.995' DKK. Gennem holdingselskabet TSF HOLDINGSELSKAB ApS har Thomas derfor også andele i All Group ApS (20-24.99%).
Du kan se koncerndiagram for Thomas Sandfeld Frandsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor TSF HOLDINGSELSKAB ApS kunne fremvise et overskud på 619' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor TSF HOLDINGSELSKAB ApS kunne fremvise et underskud på 35' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.505' DKK (ALL GRAPHIC A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 6.150' DKK (ALL GRAPHIC A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.995' DKK (TSF HOLDINGSELSKAB ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Steen Sandfeld Frandsen.