Inger Margrethe Yde Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 31. mar. 2005 (19 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | ROSTRUP VOGNMANDSFORRETNING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSTRUP KLUBHUS (6 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2005 hos ROSTRUP VOGNMANDSFORRETNING A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Inger Margrethe Yde Sørensen i 8 måneder, inden stoppet den 12. december 2005.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor godshåndtering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. marts 2009.
Tidslinje (2)
-
ROSTRUP VOGNMANDSFORRETNING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2005
Registreringsdato: 12.12.2005 -
ROSTRUP VOGNMANDSFORRETNING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2005
Registreringsdato: 31.03.2005
Blå bog (fortsat)
Inger har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
11.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
31.03.2005 - 12.12.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Inger' netværk er Anders Christian Kjær.