Mariane Husum Frederiksen
Erhvervsaktiv siden: | 31. mar. 2005 (19 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | MY HOME HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 40.542' DKK J.H. HOLDING RANDERS A/S (Nu: MY HOME HOLDING ApS) (2017) |
Største underskud: | -1.076' DKK MY HOME 8 A/S (2021) |
Største egenkapital: | 75.528' DKK JAN HALLAS HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 11.188' DKK MY HOME 3 A/S (2020) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos MY HOME 3 A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af MHF HOLDING RANDERS ApS (16 år 5 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2005 hos MY HOME HOLDING ApS (tidligere J.H. HOLDING RANDERS A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Mariane Husum Frederiksen i 4 år 7 måneder, før stoppet d. 26. november 2009.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 300' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MHF HOLDING RANDERS ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
MHF HOLDING RANDERS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.04.2008
Bestyrelsesposter (2)
-
JAN HALLAS HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2008 -
MY HOME HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.05.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
MY HOME 4 A/S
Fratrådt som direktørDato: 21.02.2018
Registreringsdato: 21.02.2018 -
MY HOME 8 A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2017
Registreringsdato: 30.06.2017 -
MY HOME 4 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2017
Registreringsdato: 30.06.2017
Blå bog (fortsat)
Mariane har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
16.04.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.08.2007 - 30.06.2017
Direktør
19.05.2008 - 21.02.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.05.2008 - 31.05.2010
Bestyrelsesmedlem
13.05.2013 - 30.06.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.08.2007 - 31.05.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Mariane Husum Frederiksen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MHF HOLDING RANDERS ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.278' DKK. Igennem holdingselskabet MHF HOLDING RANDERS ApS har Mariane derfor også ejerandele i samt .
Udforsk også koncerndiagram for Mariane Husum Frederiksen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Mariane Husum Frederiksen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos J.H. HOLDING RANDERS A/S (Nu: MY HOME HOLDING ApS) der præsenterede et overskud på 40.542' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos JAN HALLAS HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 439' DKK.
Mariane har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 2 måneder fra 2008 til i dag hos JAN HALLAS HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 29.024' DKK (JAN HALLAS HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 75.528' DKK (JAN HALLAS HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.278' DKK (MHF HOLDING RANDERS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mariane' netværk er Jan Hallas.