Bjarne Erling Clausen
Erhvervsaktiv: | 31. okt. 2007 - 3. jul. 2024 |
Karrieren startede hos: | DYBBØL BUSTRAFIK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 104' DKK DYBBØL BUSTRAFIK ApS (2016) |
Største underskud: | -2' DKK DYBBØL BUSTRAFIK ApS (2017) |
Største egenkapital: | 257' DKK DYBBØL BUSTRAFIK ApS (2017) |
Største gæld: | 83' DKK DYBBØL BUSTRAFIK ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af ALS Limosine service V/Clausen (4 år 9 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Bjarne Erling Clausen. Første gang Bjarne var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2007 hos DYBBØL BUSTRAFIK ApS som Direktør. Titlen som Direktør havde Bjarne Erling Clausen i 1 år 1 måned, inden stoppet den 22. december 2008.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 kunne fremvise et overskud på 104' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 6. februar 2018.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
ALS Limosine service V/Clausen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024 -
ALS Limosine service V/Clausen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 08.09.2019
Registreringsdato: 08.09.2019 -
DYBBØL BUSTRAFIK ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.12.2008
Registreringsdato: 22.12.2008
Blå bog (fortsat)
Bjarne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 5 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
08.09.2019 - 03.07.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
31.10.2007 - 22.12.2008
Ejerandel: Intet ejerskab