Erik Thaysen
Erhvervsaktiv siden: | 27. jan. 2005 (19 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRIGHTPOINT INTERNATIONAL A/S (Direktør) |
Største overskud: | 30.946' DKK TT EUROPE ApS (Nu: I-RB ApS) (2017) |
Største underskud: | -12.886' DKK HJI A/S (Nu: HJEM-IS DANMARK A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 17.498' DKK SDL TØNDER ApS (2017) |
Største gæld: | 81.636' DKK HJI A/S (Nu: HJEM-IS DANMARK A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 148 årsværk hos HJI A/S (Nu: HJEM-IS DANMARK A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af SDL TØNDER ApS (13 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2005 i BRIGHTPOINT INTERNATIONAL A/S (tidligere DANGAARD TELECOM INTERNATIONAL A/S) i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Erik Thaysen i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 1. august 2006.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med telekommunikationsudstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juli 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SDL TØNDER ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
WARNING SYSTEMS ApS UNDER KONKURS
Via SDL TØNDER ApS -
Promotion & Concepts ApS
Via SDL TØNDER ApS -
Sport og Promotion ApS
Via SDL TØNDER ApS -
BSS ApS
Via SDL TØNDER ApS -
I-RB Ejendomme ApS
Via SDL TØNDER ApS -
I-RB ApS
Via SDL TØNDER ApS -
TRIPPLE TRACK EUROPE ApS
Via I-RB ApS -
Sydglas Danmark ApS
Via I-RB ApS
Direktørposter (5)
-
SDL TØNDER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2011 -
Promotion & Concepts ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2019 -
Sport og Promotion ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.2015 -
Sydglas Danmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2017 -
TRIPPLE TRACK EUROPE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2013
Bestyrelsesposter (7)
-
SDL TØNDER ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2011 -
Promotion & Concepts ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.11.2019 -
I-RB Ejendomme ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.08.2018 -
I-RB ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2011 -
Sydglas Danmark ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.09.2017 -
TRIPPLE TRACK EUROPE ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 14.01.2013 -
BSS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.12.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (42)
-
WARNING SYSTEMS ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024 -
WARNING SYSTEMS ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
WARNING SYSTEMS ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023
Blå bog (fortsat)
Erik har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.12.2019 - Stadig aktiv
Ejer
12.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via SDL TØNDER ApS -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
20.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27,5% -
Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør
11.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
14.01.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27,5% -
Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.07.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65%
Erik Thaysen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i TT EUROPE ApS (Nu: I-RB ApS) der præsenterede et overskud på 30.946' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i HJI A/S (Nu: HJEM-IS DANMARK A/S) der præsenterede et underskud på 12.886' DKK.
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 3 måneder fra 2011 til i dag hos SDL TØNDER ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 371' DKK (Sport Direct Sønderborg ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.526' DKK (SDL TØNDER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.959' DKK (SDL TØNDER ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.372' DKK (BSS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Lukas Løbner Thaysen.