Carl Einer Sivholm Leonhard
Erhvervsaktiv siden: | 23. feb. 2005 (19 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | RUDME AUTO ApS (Direktør) |
Største overskud: | 31' DKK RUDME AUTO ApS (2014-15) |
Største underskud: | -122' DKK RUDME AUTO ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | -275' DKK RUDME AUTO ApS (2014-15) |
Største gæld: | 568' DKK RUDME AUTO ApS (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af Team Carl (6 år) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2005 hos RUDME AUTO ApS som Direktør. Titlen som Direktør havde Carl Einer Sivholm Leonhard i 11 måneder, inden stoppet den 15. februar 2006.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014-15 kunne fremvise et overskud på 31' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 3. juni 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Team Carl
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Team Carl (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.10.2018
Registreringsdato: 02.10.2018 -
RUDME AUTO ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.02.2006
Registreringsdato: 15.02.2006 -
RUDME AUTO ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.02.2005
Registreringsdato: 23.02.2005
Blå bog (fortsat)
Carl har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
02.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
23.02.2005 - 15.02.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Carl' netværk er Claus Nielsen.