Bayram Bayhan
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | BAYHAN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 5.140' DKK TAY ApS (2019) |
Største underskud: | -3.222' DKK BAYHAN HOLDING ApS (2019) |
Største egenkapital: | 10.524' DKK NORTH HOLDING ApS (2018) |
Største gæld: | 7.286' DKK BAYHAN HOLDING ApS (2019) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos AAA ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BAYHAN HOLDING ApS (16 år 2 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2008 i BAYHAN HOLDING ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Bayram Bayhan og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Bayram nu besiddet i 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BAYHAN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
YAT ApS
Via BAYHAN HOLDING ApS -
NORTH HOLDING ApS
Via BAYHAN HOLDING ApS -
DEEP ApS
Via NORTH HOLDING ApS -
SENE Invest ApS
Via BAYHAN HOLDING ApS -
B&B Import ApS
Via BAYHAN HOLDING ApS
Direktørposter (5)
-
YAT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.10.2018 -
BAYHAN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2008 -
DEEP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.10.2018 -
SENE Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.04.2022 -
B&B Import ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
AMERICAN RESTAURANT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.02.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (27)
-
B&B Import ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.11.2023
Registreringsdato: 27.11.2023 -
AAA ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.11.2023
Registreringsdato: 09.11.2023 -
FISKETORVETS PUB A/S (Nu: Scan Byggeselskab ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2023
Registreringsdato: 06.06.2023
Blå bog (fortsat)
Bayram har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
27.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
22.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.10.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.10.2018 - 09.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Bayram Bayhan er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BAYHAN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 644' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet NORTH HOLDING ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Bayram Bayhan, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor YAT ApS fremviste et overskud på 1.442' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor BAYHAN HOLDING ApS fremviste et underskud på 3.222' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.277' DKK (AAA ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 471' DKK (CEV Galleria ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.012' DKK (AAA ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.388' DKK (TAY ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bayram' netværk er Hasan Güven.