Morten Borre Møller Rosenskjold
Erhvervsaktiv siden: | 4. dec. 2008 (15 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | INVESTERINGSSELSKABET MG I A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.661' DKK CECURA INVEST A/S (Nu: PROTICA INVEST A/S) (2020) |
Største underskud: | -3.149' DKK Protica BoligInvest København - Vækstområder A/S (Nu: Protica BoligInvest København - Vækstområder ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 14.460' DKK Protica BoligInvest København - Rødovre III A/S (Nu: BoligInvest København - Rødovre III A/S) (2023) |
Største gæld: | 11.755' DKK CECURA INVEST A/S (Nu: PROTICA INVEST A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos CECURA INVEST A/S (Nu: PROTICA INVEST A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VIGGO A. KJÆR ApS (7 år 5 måneder) |
Det hele startede i 2008 i INVESTERINGSSELSKABET MG I A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Morten Borre Møller Rosenskjold i 3 år 1 måned, før fratrædelsen d. 13. januar 2012.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 13. januar 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Forkant Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Forkant Byggerådgivning ApS
Via Forkant Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Forkant Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2024 Ny -
Forkant Byggerådgivning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2024 Ny
Ejendomme (2)
Tidslinje (29)
-
Forkant Byggerådgivning ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.09.2024
Registreringsdato: 13.09.2024 -
Forkant Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.09.2024
Registreringsdato: 12.09.2024 -
Forkant Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.09.2024
Registreringsdato: 12.09.2024
Blå bog (fortsat)
Morten har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
13.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
11.11.2016 - 30.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.06.2020 - 27.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.12.2021 - 23.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Borre Møller Rosenskjold er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Forkant Holding ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet Forkant Holding ApS har Morten derfor også andele i Forkant Byggerådgivning ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Morten Borre Møller Rosenskjold, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Morten Borre Møller Rosenskjold har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i CECURA INVEST A/S (Nu: PROTICA INVEST A/S) der præsenterede et overskud på 343' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i Protica BoligInvest København - Vækstområder A/S (Nu: Protica BoligInvest København - Vækstområder ApS) der præsenterede et underskud på 3.149' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 5 måneder fra 2016 til 2024 hos VIGGO A. KJÆR ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 141' DKK (Protica BoligInvest Kolding II A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 285' DKK (Protica BoligInvest København - Rødovre IV A/S (Nu: BoligInvest København - Rødovre IV A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.460' DKK (Protica BoligInvest København - Rødovre III A/S (Nu: BoligInvest København - Rødovre III A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 580' DKK (Protica BoligInvest København - Vækstområder A/S (Nu: Protica BoligInvest København - Vækstområder ApS)).