Assad Mohammad Keblawi
Erhvervsaktiv siden: | 24. aug. 2004 (20 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | FONDEN SJAKKET 2004 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 29' DKK FONDEN SJAKKET 2004 (2015) |
Største underskud: | -14.261' DKK FONDEN SJAKKET 2004 (2019) |
Største egenkapital: | 22.671' DKK FONDEN SJAKKET 2004 (2014) |
Største gæld: | 9.302' DKK FONDEN SJAKKET 2004 (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos FONDEN SJAKKET 2004 (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af DSI Sjakkets Aktivitetscenter (5 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2004 hos FONDEN SJAKKET 2004 i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Assad Mohammad Keblawi i 5 år 5 måneder, før stoppet d. 1. februar 2010.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 46' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN SJAKKET 2004
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.03.2023
Tidslinje (3)
-
FONDEN SJAKKET 2004
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.03.2023
Registreringsdato: 10.03.2023 -
FONDEN SJAKKET 2004
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2010
Registreringsdato: 01.02.2010 -
FONDEN SJAKKET 2004
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.08.2004
Registreringsdato: 24.08.2004
Blå bog (fortsat)
Assad har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
24.08.2004 - 01.02.2010
Bestyrelsesmedlem
10.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Assad Mohammad Keblawi har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos FONDEN SJAKKET 2004 der præsenterede et underskud på 46' DKK.
Assad har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 5 måneder fra 2004 til 2010 hos FONDEN SJAKKET 2004.
En af de forbindelser som går igen i Assad' netværk er Villo Sigurdsson.