Palle Andre Olsen
Karrieren startede hos: | COLUMBUS SHIPPING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.305' DKK COLUMBUS CONTAINER A/S (Nu: Columbus General Management ApS) (2015) |
Største underskud: | -908' DKK COLUMBUS SHIPPING A/S (Nu: COLUMBUS SHIPPING ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 4.680' DKK COLUMBUS SHIPPING A/S (Nu: COLUMBUS SHIPPING ApS) (2015) |
Største gæld: | 507' DKK COLUMBUS CONTAINER A/S (Nu: Columbus General Management ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos COLUMBUS SHIPPING A/S (Nu: COLUMBUS SHIPPING ApS) (2023) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for flere år siden ved COLUMBUS SHIPPING ApS (tidligere COLUMBUS SHIPPING A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Palle Andre Olsen erhvervede virksomheden COLUMBUS SHIPPING ApS d. 11. august 1972. Palle har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør har Palle nu bestreddet i 34 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen speditører. Her 34 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 444' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
COLUMBUS SHIPPING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
COLUMBUS SHIPPING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.04.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
COLUMBUS CONTAINER A/S (Nu: Columbus General Management ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.02.2017
Registreringsdato: 21.02.2017 -
ApS KBIL 9 NR. 1681 (Nu: Columbus General Management ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2008
Registreringsdato: 04.04.2008 -
KODIF LXX ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.03.2008
Registreringsdato: 28.03.2008
Blå bog (fortsat)
Palle har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 52 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.06.1988 - 04.04.2008
Direktør
08.09.1997 - 21.02.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.03.1996 - 28.03.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.08.1972 - 23.04.2007
Ejer
11.08.1972 - Stadig aktiv
Direktør
08.09.1997 - 07.04.1998
Direktør
08.04.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.07.1978 - 03.03.2005
Direktør
14.07.1978 - 03.03.2005
Bestyrelsesmedlem
03.03.2005 - 05.10.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1989 - 24.05.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Palle har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 34 år 8 måneder fra 1972 til 2007 hos COLUMBUS SHIPPING ApS.