Anne Mette Møller
Erhvervsaktiv siden: | 21. apr. 2007 (17 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DAGLI'BRUGSEN TIRSTRUP (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.168' DKK DAGLI'BRUGSEN TIRSTRUP (2020) |
Største underskud: | -1.078' DKK DAGLI'BRUGSEN TIRSTRUP (2022) |
Største egenkapital: | 14.867' DKK DAGLI'BRUGSEN TIRSTRUP (2021) |
Største gæld: | 13.785' DKK DAGLI'BRUGSEN TIRSTRUP (2021) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos DAGLI'BRUGSEN TIRSTRUP (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Tirstrup-Fuglslev- Hyllested- Rosmus Menighedsråd (3 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2007 hos DAGLI'BRUGSEN TIRSTRUP med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Anne Mette Møller i 11 måneder, før stoppet d. 12. april 2008.
I dag arbejder virksomheden med supermarkeder. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 149' DKK.
Tidslinje (2)
-
DAGLI'BRUGSEN TIRSTRUP (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2008
Registreringsdato: 12.04.2008 -
DAGLI'BRUGSEN TIRSTRUP (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2007
Registreringsdato: 21.04.2007
Blå bog (fortsat)
Anne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
21.04.2007 - 12.04.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Hans Eriksen Mahler.