Sadik Zeki Topcu
Erhvervsaktiv siden: | 14. apr. 2013 (11 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | CORUM ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 175.833' DKK RINGSTED FORSYNING A/S (2018) |
Største underskud: | -12.516' DKK RINGSTED FORSYNING A/S (2022) |
Største egenkapital: | 1.540.877' DKK RINGSTED FORSYNING A/S (2020) |
Største gæld: | 691.743' DKK RINGSTED SPILDEVAND A/S (2023) |
Flest årsværk: | 49 årsværk hos RINGSTED FORSYNING A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CORUM ApS (5 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2013 i CORUM ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Sadik Zeki Topcu i 5 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 27. november 2018.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor køb og salg af egen fast ejendom. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 93' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
CORUM ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.12.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
RINGSTED FORSYNING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.02.2022
Registreringsdato: 02.02.2022 -
RINGSTED SPILDEVAND A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.02.2022
Registreringsdato: 02.02.2022 -
RINGSTED CENTRALRENSEANLÆG A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.02.2022
Registreringsdato: 02.02.2022
Blå bog (fortsat)
Sadik har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.01.2018 - 19.06.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
16.01.2018 - 02.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.01.2018 - 02.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.01.2018 - 02.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.01.2018 - 02.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Sadik Zeki Topcu har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i RINGSTED FORSYNING A/S der præsenterede et overskud på 175.833' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i RINGSTED FORSYNING A/S der præsenterede et underskud på 12.516' DKK.
Sadik har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 9 måneder fra 2018 til i dag hos CORUM ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.894' DKK (RINGSTED VAND A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.951' DKK (RINGSTED SPILDEVAND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.526.732' DKK (RINGSTED FORSYNING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.294' DKK (CORUM ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sadik' netværk er Sadik Øzdas.