Hanne Gitte Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 13. sep. 2010 (14 år) |
Karrieren startede hos: | HALVRIMMEN NETVÆRK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 645' DKK HALVRIMMEN NETVÆRK ApS (2022) |
Største underskud: | -240' DKK Nyt Halvrimmen Netværk 2022 ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 1.216' DKK HALVRIMMEN NETVÆRK ApS (2022) |
Største gæld: | 1.660' DKK Nyt Halvrimmen Netværk 2022 ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Nyt Halvrimmen Netværk 2022 ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HALVRIMMEN NETVÆRK ApS (5 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2010 ved HALVRIMMEN NETVÆRK ApS som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Hanne Gitte Jensen i 5 år 4 måneder, før fratrædelsen den 28. januar 2016.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 18' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nyt Halvrimmen Netværk 2022 ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Repræsentant (1)
-
ØLAND-HALVRIMMEN IDRÆTSKLUB
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 21.11.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Nyt Halvrimmen Netværk 2022 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.09.2022
Tidslinje (7)
-
ØLAND-HALVRIMMEN IDRÆTSKLUB
Tilknyttet som repræsentantDato: 21.11.2023
Registreringsdato: 21.11.2023 -
Nyt Halvrimmen Netværk 2022 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2022
Registreringsdato: 02.09.2022 -
Nyt Halvrimmen Netværk 2022 ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.08.2022
Registreringsdato: 26.08.2022
Blå bog (fortsat)
Hanne har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
21.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
26.08.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
13.09.2010 - 28.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.07.2011 - 29.01.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Hanne Gitte Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved HALVRIMMEN NETVÆRK ApS der præsenterede et overskud på 67' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved Nyt Halvrimmen Netværk 2022 ApS der præsenterede et underskud på 240' DKK.
Hanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 4 måneder fra 2010 til 2016 hos HALVRIMMEN NETVÆRK ApS.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 240' DKK (Nyt Halvrimmen Netværk 2022 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 717' DKK (Nyt Halvrimmen Netværk 2022 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 604' DKK (HALVRIMMEN NETVÆRK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Ole Holmsgård Pedersen.