Poul Henrik Sunke
Erhvervsaktiv siden: | 22. feb. 2005 (19 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SUNKE HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 9.910' DKK AARHUS AGENTURET KOMMANDITSELSKAB (Nu: DANSK FIRMAPENSION RÅDGIVNING K/S) (2016) |
Største underskud: | -2.286' DKK DAHLBERG ASSURANCE BROKERS AARHUS A/S (Nu: North Forsikringsmægler A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 9.143' DKK DAHLBERG ASSURANCE BROKERS AARHUS A/S (Nu: North Forsikringsmægler A/S) (2018) |
Største gæld: | 25.029' DKK DAHLBERG ASSURANCE BROKERS AARHUS A/S (Nu: North Forsikringsmægler A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos DAHLBERG ASSURANCE BROKERS AARHUS A/S (Nu: North Forsikringsmægler A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af SUNKE HOLDING ApS (19 år 6 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2005 hos SUNKE HOLDING ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Poul Henrik Sunke og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Poul nu besiddet i 19 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 19 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 viste et underskud på 600' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SUNKE HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Sunke Pensionsrådgivning v/ Poul Henrik Sunke
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
SUNKE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2005
Tidslinje (25)
-
Active Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.07.2022
Registreringsdato: 05.07.2022 -
Sunke Pensionsrådgivning v/ Poul Henrik Sunke (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 24.01.2022
Registreringsdato: 24.01.2022 -
DANSK FIRMAPENSION ACTIVE K/S (Nu: Aktiv Firmapension Rådgivning K/S)
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2020
Registreringsdato: 21.08.2020
Blå bog (fortsat)
Poul har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
24.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
22.02.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
02.02.2017 - 05.07.2022
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
02.02.2017 - 21.08.2020
Bestyrelsesmedlem
02.02.2017 - 17.04.2019
Ejer
01.03.2017 - 30.12.2017
Ejer
31.12.2017 - 03.07.2020
Reel ejer
31.12.2017 - 21.08.2020
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
13.10.2011 - 11.10.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor DANSK FIRMAPENSION ACTIVE K/S (Nu: Aktiv Firmapension Rådgivning K/S) landede et overskud på 3.371' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SUNKE HOLDING ApS landede et underskud på 600' DKK.