Jens Øllgaard Duus
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2007 (17 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | VERSAMATRIX A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VERSAMATRIX A/S (2 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2007 ved VERSAMATRIX A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Øllgaard Duus i 2 år 10 måneder, før stoppet den 20. maj 2010.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. maj 2010.
Bestyrelsesposter (1)
-
POLYTEKNISK KOLLEGIESELSKAB AMBA
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.12.2022
Tidslinje (5)
-
POLYTEKNISK KOLLEGIESELSKAB AMBA (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
VERSAMATRIX A/S
Fratrådt som direktørDato: 20.05.2010
Registreringsdato: 20.05.2010 -
VERSAMATRIX A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2010
Registreringsdato: 20.05.2010
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.07.2007 - 20.05.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 10 måneder fra 2007 til 2010 hos VERSAMATRIX A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Mohamed El Bahri.