Steen Otto Rugaard
Erhvervsaktiv siden: | 3. sep. 2007 (17 år) |
Karrieren startede hos: | RUGAARD HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.761' DKK RUGAARD HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -4.284' DKK RUGAARD HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 20.974' DKK RUGAARD HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 16.921' DKK STUTTERI TØRVESLETTEN ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos PHARMACEUTICAL ECONSULTING A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af RUGAARD HOLDING ApS (17 år) |
Det hele begyndte den dag i 2007 i RUGAARD HOLDING ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Steen Otto Rugaard og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør, Ejer og Stifter har Steen nu besiddet i 8 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 8 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2022-23 viste et underskud på 214' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RUGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
PHARMACEUTICAL ECONSULTING A/S
Via RUGAARD HOLDING ApS -
STUTTERI TØRVESLETTEN ApS
Via RUGAARD HOLDING ApS -
Sundhaven A/S
Via RUGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
RUGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2016 -
PHARMACEUTICAL ECONSULTING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2016 -
STUTTERI TØRVESLETTEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.03.2009
Bestyrelsesposter (2)
-
RUGAARD HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.06.2016 -
PHARMACEUTICAL ECONSULTING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.06.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
PHARMACEUTICAL ECONSULTING A/S
Tilknyttet som direktørDato: 14.06.2016
Registreringsdato: 14.06.2016 -
RUGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.06.2016
Registreringsdato: 14.06.2016 -
PHARMACEUTICAL ECONSULTING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2016
Registreringsdato: 14.06.2016
Blå bog (fortsat)
Steen har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
09.03.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Direktør
03.09.2007 - 06.04.2016
Ejer
03.09.2007 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
14.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
03.09.2007 - 06.04.2016
Reel ejer
03.09.2007 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
14.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Steen Otto Rugaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RUGAARD HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 15.970' DKK. Gennem sit holdingselskab RUGAARD HOLDING ApS har Steen dermed også andele i PHARMACEUTICAL ECONSULTING A/S (100%), STUTTERI TØRVESLETTEN ApS (100%) & Sundhaven A/S (15-19.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Steen Otto Rugaard, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor RUGAARD HOLDING ApS landede et overskud på 4.761' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor RUGAARD HOLDING ApS landede et underskud på 4.284' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 795' DKK (STUTTERI TØRVESLETTEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 15.970' DKK (RUGAARD HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -15.797' DKK (STUTTERI TØRVESLETTEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Hanne Laurberg Olesen.