Lars Møller Bech Henriksen
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 2004 (19 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | INSPIRATO ApS (Direktør) |
Største overskud: | 10.149' DKK Nowus Healthcare A/S (2021-22) |
Største underskud: | -1.346' DKK Nowus Healthcare A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 14.560' DKK Nowus Healthcare A/S (2022-23) |
Største gæld: | 15.234' DKK Nowus Healthcare A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Nowus Healthcare A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af INSPIRATO ApS (19 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2004 i INSPIRATO ApS i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Lars Møller Bech Henriksen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter har Lars nu besiddet i 19 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 19 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2022-23 viste et overskud på 5.397' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
INSPIRATO ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Nowus Healthcare A/S
Via INSPIRATO ApS
Direktørposter (2)
-
Nowus Healthcare A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2017 -
INSPIRATO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2004
Bestyrelsesposter (1)
-
Nowus Healthcare A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.08.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
Heatherhill ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.11.2022
Registreringsdato: 28.11.2022 -
Heatherhill ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2018
Registreringsdato: 01.09.2018 -
Nowus Healthcare A/S
Tilknyttet som direktørDato: 25.08.2017
Registreringsdato: 25.08.2017
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
25.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Stifter, Direktør og Ejer
22.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.02.2016 - 28.11.2022
Direktør
01.09.2018 - 28.11.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
06.01.2005 - 29.05.2013
Bestyrelsesmedlem
30.05.2005 - 02.04.2007
Bestyrelsesmedlem
07.01.2013 - 29.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Møller Bech Henriksen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn INSPIRATO ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 14.157' DKK. Gennem sit holdingselskab INSPIRATO ApS har Lars dermed også andele i Nowus Healthcare A/S (66.66-89.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Lars Møller Bech Henriksen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Nowus Healthcare A/S landede et overskud på 10.149' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Nowus Healthcare A/S landede et underskud på 1.346' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Martin Hector.