Kristine Cholewa
Erhvervsaktiv siden: | 10. okt. 2007 (16 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOLDING KMC ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.775' DKK CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS (2023) |
Største underskud: | -1.906' DKK twoducks IVS (Nu: MA-DE Medical Supply ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 4.141' DKK CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS (2020) |
Største gæld: | 6.803' DKK twoducks IVS (Nu: MA-DE Medical Supply ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos WakieWakie & Sons ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS (12 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2007 i HOLDING KMC ApS i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Kristine Cholewa i 3 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 12. maj 2011.
Dengang var virksomhedens branche indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 26. april 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
MA-DE Manufacturing & Design ApS
Via CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS -
WakieWakie & Sons ApS
Via CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS -
Amrop 2020 ApS
Via CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS -
Amrop P/S
Via Amrop 2020 ApS -
Cholewa Investment Company ApS
Via CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS
Direktørposter (1)
-
CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.02.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
KC Holding 2020 ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.05.2021
Registreringsdato: 01.05.2021 -
KC Holding 2020 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.03.2021
Registreringsdato: 03.03.2021 -
WakieWakie & Sons IVS (Nu: WakieWakie & Sons ApS) (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 18.08.2020
Registreringsdato: 18.08.2020
Blå bog (fortsat)
Kristine har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 65% -
Reel ejer
01.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.02.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
28.12.2018 - 05.08.2024
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
03.03.2021 - 01.05.2021
Ejerandel: 100%
Kristine Cholewa er desuden indehaver af holdingselskabet Cholewa Investment Company ApS (65% ejerskab). Gennem holdingselskabet Cholewa Investment Company ApS ejes der også andele i WakieWakie & Sons ApS (20-24.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Kristine Cholewa, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS kunne fremvise et overskud på 1.775' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS kunne fremvise et underskud på 373' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.775' DKK (CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 504' DKK (China Outsourcing Company IVS (Nu: MA-DE Manufacturing & Design ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.636' DKK (CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.048' DKK (WakieWakie & Sons ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kristine' netværk er Michael Peter Cholewa.