Niels Vejby
Erhvervsaktiv siden: | 9. dec. 2004 (19 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | NIELS VEJBY HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.481' DKK FARVECENTER NORD A/S (2015) |
Største underskud: | -519' DKK NIELS VEJBY HOLDING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 2.680' DKK NIELS VEJBY HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 5.352' DKK FARVECENTER NORD A/S (2014) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos FARVECENTER NORD A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af NIELS VEJBY HOLDING ApS (19 år 9 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2004 i NIELS VEJBY HOLDING ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Niels Vejby og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Niels nu besiddet i 19 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 19 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 99' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NIELS VEJBY HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
FARVECENTER NUUK ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FARVECENTER NORD A/S
Via NIELS VEJBY HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
FARVECENTER NORD A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2004 -
FARVECENTER NUUK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2024 -
NIELS VEJBY HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2004
Bestyrelsesposter (1)
-
FARVECENTER NORD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
FARVECENTER NUUK ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024 -
FARVECENTER NUUK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024 -
FARVECENTER NUUK ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2024
Registreringsdato: 31.03.2024
Blå bog (fortsat)
Niels har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
13.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
05.10.2012 - Stadig aktiv
Direktør
01.09.2019 - 09.09.2019
Ejer
01.09.2019 - 31.03.2024
Reel ejer
01.09.2019 - Stadig aktiv
Ejer og Direktør
01.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.06.2006 - 29.05.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Vejby er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NIELS VEJBY HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.561' DKK. Igennem sit holdingselskab NIELS VEJBY HOLDING ApS har Niels dermed også ejerandele i FARVECENTER NORD A/S (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Niels Vejby, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor FARVECENTER NORD A/S fremviste et overskud på 1.481' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor NIELS VEJBY HOLDING ApS fremviste et underskud på 519' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 324' DKK (FARVECENTER NUUK ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 67' DKK (SIGMA FARVECENTER HADERSLEV A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.561' DKK (NIELS VEJBY HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 176' DKK (SIGMA FARVECENTER HADERSLEV A/S).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Betina Guldhammer Vejby.