Christian Nørskov Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. sep. 2008 (15 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Machri Invest A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.340' DKK ORMSLEV EL A/S (Nu: Machri Invest A/S) (2018-19) |
Største underskud: | -320' DKK Vesterbrogade 10 ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 1.908' DKK ORMSLEV EL A/S (Nu: Machri Invest A/S) (2018-19) |
Største gæld: | 10.357' DKK Vesterbrogade 10 ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos ORMSLEV EL A/S (Nu: Machri Invest A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Machri Invest A/S (15 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2008 ved Machri Invest A/S (tidligere ORMSLEV EL A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Christian Nørskov Sørensen nu bestreddet i 15 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med malerforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 14' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Christian Nørskov Sørensen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Vesterbrogade 10 ApS
Via Christian Nørskov Sørensen Holding ApS -
Østbanetorvet 9 ApS
Via Christian Nørskov Sørensen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Christian Nørskov Sørensen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
Machri Invest A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.09.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Østbanetorvet 9 ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.09.2018
Registreringsdato: 28.09.2018 -
Vesterbrogade 10 ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.09.2018
Registreringsdato: 28.09.2018 -
Østbanetorvet 9 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.05.2017
Registreringsdato: 10.05.2017
Blå bog (fortsat)
Christian har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.05.2017 - 28.09.2018
Reel ejer
10.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Direktør
10.05.2017 - 28.09.2018
Reel ejer
10.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Christian Nørskov Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Christian Nørskov Sørensen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 445' DKK. Igennem holdingselskabet Christian Nørskov Sørensen Holding ApS har Christian derfor også ejerandele i Vesterbrogade 10 ApS (25-33.33%) og Østbanetorvet 9 ApS (25-33.33%).
Udforsk også koncerndiagram for Christian Nørskov Sørensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Østbanetorvet 9 ApS kunne offentliggøre et overskud på 460' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Christian Nørskov Sørensen Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 80' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Erland Gadegaard Sørensen.