Per Håhr Veile
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2005 (19 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | C. P. HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 845' DKK C. P. HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -455' DKK ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.069' DKK C. P. HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 2.112' DKK ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST ApS (2021) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af C. P. HOLDING ApS (19 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2005 hos C. P. HOLDING ApS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene stiftet af Per Håhr Veile og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Per nu besiddet i 19 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 19 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 336' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
C. P. HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
VEILE & VEJLE ApS
Via C. P. HOLDING ApS -
C. P. SOURCING ApS
Via C. P. HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
C. P. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2005 -
C. P. SOURCING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2005 -
VEILE & VEJLE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.10.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2023
Registreringsdato: 24.05.2023 -
VEILE & VEJLE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.10.2022
Registreringsdato: 04.10.2022 -
ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2019
Registreringsdato: 20.05.2019
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
04.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
30.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
01.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.05.2019 - 24.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Håhr Veile er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn C. P. HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.595' DKK. Gennem sit holdingselskab C. P. HOLDING ApS har Per dermed også andele i VEILE & VEJLE ApS (50-66.65%) samt C. P. SOURCING ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Per Håhr Veile, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor C. P. HOLDING ApS landede et overskud på 845' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor C. P. SOURCING ApS landede et underskud på 344' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 455' DKK (ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.595' DKK (C. P. HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -347' DKK (ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Ib Finn Salling Sønder.