Claus Nygaard
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2004 (19 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | CNP HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.152' DKK MARSELIS TØMRER- OG SNEDKERFIRMA A/S (2020-21) |
Største underskud: | -38' DKK CNP HOLDING ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 4.985' DKK CNP HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 3.682' DKK MARSELIS TØMRER- OG SNEDKERFIRMA A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 47 årsværk hos MARSELIS TØMRER- OG SNEDKERFIRMA A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af CNP HOLDING ApS (19 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2004 ved CNP HOLDING ApS som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Claus Nygaard og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Claus nu besiddet i 19 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 19 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne fremvise et overskud på 270' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CNP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MARSELIS TØMRER- OG SNEDKERFIRMA A/S
Via CNP HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
CNP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2004 -
MARSELIS TØMRER- OG SNEDKERFIRMA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2004
Bestyrelsesposter (1)
-
MARSELIS TØMRER- OG SNEDKERFIRMA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2004
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
AKTIESELSKABET PRIESS NIELSEN (Nu: MURSTEN PN A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.07.2010
Registreringsdato: 05.07.2010 -
AKTIESELSKABET PRIESS NIELSEN (Nu: MURSTEN PN A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.09.2009
Registreringsdato: 24.09.2009 -
MARSELIS TØMRER- OG SNEDKERFIRMA A/S
Tilknyttet som direktørDato: 21.12.2004
Registreringsdato: 21.12.2004
Blå bog (fortsat)
Claus har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.11.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.11.2004 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
21.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
24.09.2009 - 05.07.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus Nygaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CNP HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 4.985' DKK. Igennem sit holdingselskab CNP HOLDING ApS har Claus dermed også ejerandele i MARSELIS TØMRER- OG SNEDKERFIRMA A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Claus Nygaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor MARSELIS TØMRER- OG SNEDKERFIRMA A/S fremviste et overskud på 1.152' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor CNP HOLDING ApS fremviste et underskud på 38' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 398' DKK (MARSELIS TØMRER- OG SNEDKERFIRMA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 4.985' DKK (CNP HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 2.471' DKK (MARSELIS TØMRER- OG SNEDKERFIRMA A/S).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Susanne Nygaard Nikolajsen.