Joan Lykke Bøgild
Erhvervsaktiv siden: | 10. jun. 1982 (42 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | PBC ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.461' DKK ID HAIR COMPANY A/S (2016) |
Største underskud: | -14.273' DKK PBC ApS (2014) |
Største egenkapital: | 70.270' DKK ID HAIR COMPANY A/S (2018) |
Største gæld: | 57.762' DKK ID HAIR COMPANY A/S (2014) |
Flest årsværk: | 44 årsværk hos ID HAIR COMPANY A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PBC ApS (37 år 8 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1982 i PBC ApS (tidligere PETER BØGILD CHRISTIANSEN A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Joan Lykke Bøgild i 37 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 9. marts 2020.
I dag arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 27' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PBC ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
PBC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
PBC ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024 -
PBC ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.08.2024
Registreringsdato: 05.08.2024 -
PBC A/S (Nu: PBC ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 04.08.2024
Registreringsdato: 04.08.2024
Blå bog (fortsat)
Joan har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.06.1982 - 09.03.2020
Ejer
16.11.2005 - 04.08.2024
Ejer
05.08.2024 - Stadig aktiv
Direktør
29.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
07.04.2006 - 21.05.2019
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
04.11.2005 - 02.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
12.09.2013 - 12.09.2013
Ejerandel: 12,12% -
Bestyrelsesmedlem
01.08.2006 - 09.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Joan Lykke Bøgild har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i INVESTERINGSSELSKABET AF 19.06. 2003 ApS (Nu: PP STRAND INVEST ApS) der præsenterede et overskud på 992' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i PBC ApS der præsenterede et underskud på 14.273' DKK.
Joan har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 37 år 8 måneder fra 1982 til 2020 hos PBC ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 15.796' DKK (ID HAIR COMPANY A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 59.519' DKK (ID HAIR COMPANY A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 25.955' DKK (PBC ApS).
En af de forbindelser som går igen i Joan' netværk er Lone Bach.