Allan Grønkvist
Erhvervsaktiv siden: | 5. feb. 2013 (11 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KN BYG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.644' DKK KN Byg Ejendomme ApS (2021) |
Største underskud: | -890' DKK KN BYG A/S (2019) |
Største egenkapital: | 3.676' DKK KN Byg Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 5.757' DKK KN Byg Ejendomme ApS (2023) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos KN BYG A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KN BYG A/S (11 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2013 i KN BYG A/S som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Allan Grønkvist nu besiddet i 11 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 191' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KN Byg Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Allan G Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KN Byg Ejendomme ApS
Via KN Byg Holding ApS -
KN BYG A/S
Via Allan G Holding ApS
Direktørposter (4)
-
KN Byg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.03.2015 -
KN BYG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2021 -
KN Byg Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2016 -
Allan G Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
KN BYG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.02.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
KN Byg Holding ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.12.2022
Registreringsdato: 22.12.2022 -
KN Byg Holding ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 21.12.2022
Registreringsdato: 21.12.2022 -
Allan G Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.11.2022
Registreringsdato: 29.11.2022
Blå bog (fortsat)
Allan har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
05.02.2013 - Stadig aktiv
Direktør
15.01.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
10.03.2015 - 21.12.2022
Direktør
10.03.2015 - Stadig aktiv
Ejer
22.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
20.01.2020 - 10.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Allan Grønkvist er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Allan G Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 66' DKK.
• KN Byg Holding ApS (40% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 66' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Allan Grønkvist, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor KN Byg Ejendomme ApS fremviste et overskud på 1.644' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor KN Byg Holding ApS fremviste et underskud på 530' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 257' DKK (KN Byg Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.676' DKK (KN Byg Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 66' DKK (Allan G Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Per Kennet Nielsen.