Brit Andresen Hau
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2008 (16 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KIM ANDRESEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KIM ANDRESEN A/S (3 år 2 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2008 hos KIM ANDRESEN A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Brit Andresen Hau i 3 år 2 måneder, før stoppet d. 8. marts 2011.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 8. marts 2011.
Repræsentant (1)
-
Inge Lehmann skolens støtteforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.07.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Hau Håndværk og Honningbonden (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
Inge Lehmann skolens støtteforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 14.07.2023
Registreringsdato: 14.07.2023 -
Hau Håndværk og Honningbonden (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 18.01.2022
Registreringsdato: 18.01.2022
Blå bog (fortsat)
Brit har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
09.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Repræsentant
14.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
18.01.2022 - 29.02.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2008 - 08.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Brit' netværk er Kristoffer Laurits Aagaard Graff.