Jens Broch
Erhvervsaktiv siden: | 26. aug. 2008 (16 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | JENS BROCH HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -30' DKK Bromas ApS (2023) |
Største egenkapital: | 69' DKK Bromas ApS (2023) |
Største gæld: | 88' DKK Bromas ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Brochs Maskinhandel (9 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2008 hos JENS BROCH HOLDING ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Jens Broch i 6 år 9 måneder, før stoppet d. 29. maj 2015.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 23. september 2015.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Brochs Maskinhandel
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Bromas ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Direktørposter (1)
-
Bromas ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.01.2023
Tidslinje (7)
-
Bromas ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.02.2023
Registreringsdato: 21.02.2023 -
Bromas ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.02.2023
Registreringsdato: 20.02.2023 -
Bromas ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.01.2023
Registreringsdato: 11.01.2023
Blå bog (fortsat)
Jens har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
08.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
11.01.2023 - 20.02.2023
Direktør
11.01.2023 - Stadig aktiv
Ejer
21.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Direktør
26.08.2008 - 29.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Bromas ApS kunne fremvise et underskud på 30' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Søren Udbye Jensen.