Søren Frost Bækgaard Kjeldsen
Erhvervsaktiv siden: | 8. jun. 2007 (17 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SFBK HOLDING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 3.615' DKK RABO TRICYCLES A/S (2015-16) |
Største underskud: | -3.615' DKK EMCERA FINANCE ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 12.318' DKK MAGNI ApS (2020) |
Største gæld: | 31.218' DKK SFBK EJENDOMME ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos THOMSENS MASKINFABRIK A/S (Nu: Danish Steel Manufacturing A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af SFBK HOLDING ApS (17 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2007 ved SFBK HOLDING ApS i rollen som Stifter, Ejer og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Søren Frost Bækgaard Kjeldsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Stifter, Ejer og Direktør har Søren nu bestreddet i 17 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 17 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et underskud på 1.733' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SFBK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
EMCERA FINANCE ApS
Via SFBK HOLDING ApS -
MAGNI ApS
Via EMCERA FINANCE ApS -
RABO TRICYCLES A/S
Via EMCERA FINANCE ApS -
SFBK EJENDOMME ApS
Via EMCERA FINANCE ApS
Direktørposter (5)
-
SFBK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.06.2007 -
MAGNI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2022 -
RABO TRICYCLES A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.08.2011 -
EMCERA FINANCE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.07.2011 -
SFBK EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2011
Tidslinje (12)
-
SFBK Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.04.2024
Registreringsdato: 10.04.2024 -
MAGNI ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.01.2022
Registreringsdato: 03.01.2022 -
THOMSENS MASKINFABRIK A/S (Nu: Danish Steel Manufacturing A/S)
Fratrådt som direktørDato: 22.12.2020
Registreringsdato: 22.12.2020
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
03.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
03.08.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
21.07.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
08.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.07.2020 - 10.04.2024
Ejerandel: 100%
Søren Frost Bækgaard Kjeldsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SFBK HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 9.133' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet EMCERA FINANCE ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Søren Frost Bækgaard Kjeldsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor RABO TRICYCLES A/S kunne fremvise et overskud på 3.615' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor EMCERA FINANCE ApS kunne fremvise et underskud på 3.615' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Peter Frost Bækgaard Kjeldsen.