Jesper Kirkeby Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2007 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKAMOL A/S (Direktør) |
Største overskud: | 119.266' DKK TEFCOLD A/S (2021-22) |
Største underskud: | -3.108' DKK FSN SKA A/S (Nu: Etex SKA A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 394.754' DKK FSN SKA A/S (Nu: Etex SKA A/S) (2019) |
Største gæld: | 435.193' DKK SKAMOL A/S (2021) |
Flest årsværk: | 191 årsværk hos SKAMOL A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af CHURCHTOWN ApS (16 år 9 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2007 i SKAMOL A/S med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Jesper Kirkeby Hansen i 9 år 1 måned, før fratrædelsen d. 1. januar 2017.
Nu arbejder virksomheden med fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 60.312' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHURCHTOWN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
TMH Viborg ApS
Via CHURCHTOWN ApS -
Tefcold Group A/S
Via TMH Viborg ApS -
TEFCOLD A/S
Via Tefcold Group A/S -
Viborg HK ApS
Via TEFCOLD A/S
Direktørposter (3)
-
TEFCOLD A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2017 -
CHURCHTOWN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2007 -
Tefcold Group A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2022
Ejendomme (4)
Tidslinje (28)
-
Tefcold Group A/S
Tilknyttet som direktørDato: 21.11.2022
Registreringsdato: 21.11.2022 -
A/S MASKINFABRIKKEN PCP (Nu: PcP. Danmark A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.2022
Registreringsdato: 08.07.2022 -
PF GROUP A/S (Nu: PcP Corporation A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022
Blå bog (fortsat)
Jesper har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
21.11.2022 - Stadig aktiv
Ejer
27.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via TMH Viborg ApS -
Reel ejer
02.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.12.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.09.2015 - 08.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2015 - 30.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Kirkeby Hansen er desuden indehaver af holdingselskabet TMH Viborg ApS (50% ejerskab). Gennem holdingselskabet TMH Viborg ApS ejes der også andele i Tefcold Group A/S (10-14.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jesper Kirkeby Hansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor TEFCOLD A/S kunne offentliggøre et overskud på 119.266' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor CHURCHTOWN ApS kunne offentliggøre et underskud på 429' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 60.312' DKK (SKAMOL A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.863' DKK (FSN SKA A/S (Nu: Etex SKA A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 387.024' DKK (FSN SKA A/S (Nu: Etex SKA A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 341' DKK (NCM CORE A/S (Nu: NCM CORE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Torben Lindblad Christensen.