Christoffer Svejstrup
Karrieren startede hos: | FS CAMPING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.127' DKK CAMPING-SPECIALISTEN.DK ApS (2021-22) |
Største underskud: | -3.551' DKK GROVE CAMPING INVEST A/S (Nu: Ormslev invest ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 22.285' DKK CAMPING-SPECIALISTEN.DK ApS (2021-22) |
Største gæld: | 30.536' DKK GROVE CAMPING INVEST A/S (Nu: Ormslev invest ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos CAMPING-SPECIALISTEN.DK ApS (2021-22) |
Karrieren I Danmark startede for alvor for nu meget længe siden i FS CAMPING ApS (tidligere CAMPINGGÅRDEN A/S. ORMSLEV) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Christoffer Svejstrup i 50 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. januar 2011.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 23. februar 2023.
Bestyrelsesposter (1)
-
CAMPING-SPECIALISTEN.DK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.11.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
Ormslev Campinggaard ApS (Nu: Camping-Specialisten.dk Århus ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.11.2022
Registreringsdato: 09.11.2022 -
CAMPING-SPECIALISTEN.DK ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.11.2017
Registreringsdato: 16.11.2017 -
CAMPO ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.12.2016
Registreringsdato: 01.12.2016
Blå bog (fortsat)
Christoffer har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 63 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.02.2016 - 09.11.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
10.08.2004 - 01.12.2016
Bestyrelsesmedlem
18.08.2016 - 01.12.2016
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.01.2011 - 03.03.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.10.1960 - 31.01.2011
Direktør
18.04.2007 - 31.01.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Christoffer Svejstrup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i CAMPING-SPECIALISTEN.DK ApS der præsenterede et overskud på 9.127' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i GROVE CAMPING INVEST A/S (Nu: Ormslev invest ApS) der præsenterede et underskud på 3.551' DKK.
Christoffer har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 50 år 3 måneder fra 1960 til 2011 hos FS CAMPING ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 7.775' DKK (CAMPING-SPECIALISTEN.DK ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 35' DKK (GROVE CAMPING INVEST A/S (Nu: Ormslev invest ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 21.854' DKK (CAMPING-SPECIALISTEN.DK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.641' DKK (GROVE CAMPING INVEST A/S (Nu: Ormslev invest ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Christoffer' netværk er Mark Overgaard.