Morten Fabricius
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | CYKELCENTRET SKOVLUNDE SYD ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 180' DKK VICH 9214 ApS (Nu: CYKELCENTRET SKOVLUNDE SYD ApS) (2017-18) |
Største underskud: | -218' DKK VICH 9214 ApS (Nu: CYKELCENTRET SKOVLUNDE SYD ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 1.199' DKK VICH 9213 ApS (Nu: FABRICIUS HOLDING ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 2.065' DKK VICH 9214 ApS (Nu: CYKELCENTRET SKOVLUNDE SYD ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos VICH 9214 ApS (Nu: CYKELCENTRET SKOVLUNDE SYD ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af FABRICIUS HOLDING ApS (18 år) |
Det startede i 2006 hos CYKELCENTRET SKOVLUNDE SYD ApS (tidligere VICH 9214 ApS) i rollen som Reel ejer og Direktør. Denne rolle har Morten Fabricius nu bestreddet i 18 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor cykel- og knallertforretninger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et underskud på 218' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FABRICIUS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CYKELCENTRET SKOVLUNDE SYD ApS
Via FABRICIUS HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
CYKELCENTRET SKOVLUNDE SYD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.2007 -
FABRICIUS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
CYKELSTYRKEN AMBA
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2021
Registreringsdato: 10.10.2021 -
CENTERFORENINGEN SKOVLUNDE CENTER SYD F.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.11.2019
Registreringsdato: 22.11.2019 -
CENTERFORENINGEN SKOVLUNDE CENTER SYD F.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2016
Registreringsdato: 20.09.2016
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.10.2006 - Stadig aktiv
Direktør
27.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.2006 - Stadig aktiv
Direktør
27.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2014 - 18.08.2016
Bestyrelsesmedlem
23.08.2016 - 10.10.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.06.2007 - 28.04.2010
Bestyrelsesmedlem
10.04.2013 - 18.08.2016
Bestyrelsesmedlem
20.09.2016 - 22.11.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Fabricius er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FABRICIUS HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.040' DKK. Gennem holdingselskabet FABRICIUS HOLDING ApS har Morten derfor også andele i CYKELCENTRET SKOVLUNDE SYD ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Morten Fabricius, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 1 måned fra 2016 til 2021 hos CYKELSTYRKEN AMBA.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 218' DKK (VICH 9214 ApS (Nu: CYKELCENTRET SKOVLUNDE SYD ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.040' DKK (VICH 9213 ApS (Nu: FABRICIUS HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 603' DKK (VICH 9214 ApS (Nu: CYKELCENTRET SKOVLUNDE SYD ApS)).