Morten Steen Ehrhorn
Erhvervsaktiv siden: | 30. sep. 2008 (15 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | EHRHORN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.404' DKK EL FYN A/S (2023) |
Største underskud: | -1.140' DKK EHRHORN HUMMERSTON ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 5.165' DKK EL FYN A/S (2023) |
Største gæld: | 10.900' DKK EL FYN A/S (2022) |
Flest årsværk: | 43 årsværk hos EL FYN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af EHRHORN HOLDING ApS (15 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2008 ved EHRHORN HOLDING ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene stiftet af Morten Steen Ehrhorn og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Morten nu bestreddet i 15 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 15 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023-24 som viste et overskud på 169' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EHRHORN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EHRHORN HUMMERSTON ApS
Via EHRHORN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
EHRHORN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2008 -
EHRHORN HUMMERSTON ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
FINGERPRINT FILES ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.06.2016
Registreringsdato: 15.06.2016 -
FINGERPRINT FILES ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.02.2016
Registreringsdato: 15.02.2016 -
FINGERPRINT FILES ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.02.2016
Registreringsdato: 15.02.2016
Blå bog (fortsat)
Morten har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
30.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
31.08.2021 - 25.10.2023
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
21.03.2022 - 03.08.2023
Ejerandel: 30% -
Direktør
11.04.2014 - 15.02.2016
Bestyrelsesmedlem
15.02.2016 - 15.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Steen Ehrhorn er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EHRHORN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 468' DKK. Gennem holdingselskabet EHRHORN HOLDING ApS har Morten derfor også andele i EHRHORN HUMMERSTON ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Morten Steen Ehrhorn, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor EHRHORN HUMMERSTON ApS kunne fremvise et overskud på 1.779' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor EHRHORN HUMMERSTON ApS kunne fremvise et underskud på 1.140' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.404' DKK (EL FYN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.165' DKK (EL FYN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 468' DKK (EHRHORN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Justin Hummerston.