Ruth Skovsager Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2008 (16 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DOMESTA Danmark ApS (Direktør) |
Største overskud: | 16.222' DKK H & F HANDELSSELSKAB ApS (Nu: DOMESTA Aabenraa ApS) (2015-16) |
Største underskud: | -3.323' DKK H & F EJENDOMME ApS (Nu: DOMESTA Danmark ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 33.665' DKK H & F INVEST ApS (2015-16) |
Største gæld: | 58.828' DKK H & F HANDELSSELSKAB ApS (Nu: DOMESTA Aabenraa ApS) (2014-15) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos H & F EJENDOMME ApS (Nu: DOMESTA Danmark ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DOMESTA Danmark ApS (14 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2008 ved DOMESTA Danmark ApS (tidligere H & F EJENDOMME ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Ruth Skovsager Jensen i 1 år 10 måneder, før stoppet den 22. februar 2010.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2020-21 kunne vise et overskud på 158' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 12. juni 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ORTO Invest ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
H & F INVEST ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2024
Registreringsdato: 10.04.2024 -
H & F HANDELSSELSKAB ApS (Nu: DOMESTA Aabenraa ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2024
Registreringsdato: 10.04.2024 -
H & F EJENDOMME ApS (Nu: DOMESTA Danmark ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2024
Registreringsdato: 10.04.2024
Blå bog (fortsat)
Ruth har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
10.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.04.2008 - 22.02.2010
Bestyrelsesmedlem
22.02.2010 - 10.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.04.2008 - 22.02.2010
Bestyrelsesmedlem
22.02.2010 - 10.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.04.2008 - 22.02.2010
Bestyrelsesmedlem
22.02.2010 - 10.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Ruth' netværk er Ole Brøndum Jensen.