Signe Magne Brixtofte
Erhvervsaktiv siden: | 20. sep. 2004 (20 år) |
Karrieren startede hos: | BRIXTOFTE BOLIGER TYRKIET ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af MASIVI ApS (7 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2004 ved BRIXTOFTE BOLIGER TYRKIET ApS som Direktør. Rollen som Direktør havde Signe Magne Brixtofte i 7 år 3 måneder, før fratrædelsen den 16. januar 2012.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 16. januar 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
By Signe Brixtofte
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Signes (Nu: By Signe Brixtofte) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 22.01.2020
Registreringsdato: 22.01.2020 -
MASIVI ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.04.2012
Registreringsdato: 18.04.2012 -
BRIXTOFTE BOLIGER TYRKIET ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.01.2012
Registreringsdato: 16.01.2012
Blå bog (fortsat)
Signe har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
22.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
20.09.2004 - 18.04.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.09.2004 - 16.01.2012
Ejerandel: Intet ejerskab