Bo Møller Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 16. sep. 2004 (19 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ØRBÆK MOSTFABRIK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.285' DKK AGROFREEZE A/S (Nu: ORSKOV FOODS A/S) (2013-14) |
Største underskud: | -21.945' DKK AGROFREEZE A/S (Nu: ORSKOV FOODS A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 110.392' DKK ØRSKOV / ØRBÆK HOLDING ApS (Nu: Orskov Foods Holding ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 286.953' DKK AGROFREEZE A/S (Nu: ORSKOV FOODS A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 62 årsværk hos AGROFREEZE A/S (Nu: ORSKOV FOODS A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af BANANGE ApS (18 år 9 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2004 hos ØRBÆK MOSTFABRIK A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Bo Møller Andersen i 8 år 5 måneder, inden stoppet den 6. marts 2013.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 6. marts 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BANANGE ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
BANANGE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
ØRSKOV EJENDOM A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.05.2022
Registreringsdato: 19.05.2022 -
AGROFREEZE A/S (Nu: ORSKOV FOODS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.05.2022
Registreringsdato: 19.05.2022 -
ØRSKOV / ØRBÆK HOLDING ApS (Nu: Orskov Foods Holding ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.05.2022
Registreringsdato: 19.05.2022
Blå bog (fortsat)
Bo har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.03.2013 - 19.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.12.2012 - 19.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.12.2012 - 19.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
26.06.2006 - 22.03.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Bo Møller Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem hos AGROFREEZE A/S (Nu: ORSKOV FOODS A/S) der præsenterede et overskud på 12.285' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos AGROFREEZE A/S (Nu: ORSKOV FOODS A/S) der præsenterede et underskud på 2.079' DKK.
Bo har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 8 måneder fra 2006 til 2016 hos NAKED FRUIT A/S.