Johnny Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 7. jan. 2008 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND NORDSJÆLLAND ELITE (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af JENS BO LARSENS MINDELEGAT (6 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2008 hos DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND NORDSJÆLLAND ELITE i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Johnny Rasmussen i 1 år 11 måneder, før stoppet d. 31. december 2009.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 20. juli 2011.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND NORDSJÆLLAND ELITE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2009
Registreringsdato: 31.12.2009 -
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND NORDSJÆLLAND ELITE
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.01.2008
Registreringsdato: 07.01.2008
Blå bog (fortsat)
Johnny har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
07.01.2008 - 31.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Johnny' netværk er Morten Ulrik Jørgensen.