Morten Øholt
Erhvervsaktiv siden: | 30. apr. 2007 (17 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | MORTEN ØHOLT HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 26.420' DKK JCØ HOLDING ApS (2017) |
Største underskud: | -6.038' DKK SYSTEM TRANSPORT A/S (2019) |
Største egenkapital: | 38.243' DKK SYSTEM TRANSPORT A/S (2023) |
Største gæld: | 152.965' DKK SYSTEM TRANSPORT A/S (2023) |
Flest årsværk: | 280 årsværk hos SYSTEM TRANSPORT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SYSTEM TRANSPORT A/S (5 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2007 hos MORTEN ØHOLT HOLDING ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Morten Øholt i 3 år 4 måneder, før stoppet d. 24. september 2010.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 24. september 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MØ Entreprise
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Morten Øholt Invest ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
JCØ HOLDING ApS
Via Morten Øholt Invest ApS -
Kolpengård Plantage ApS
Via JCØ HOLDING ApS -
Charity24-7 Holding ApS
Via JCØ HOLDING ApS -
Basic Research ApS
Via Charity24-7 Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Morten Øholt Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.08.2024
Tidslinje (13)
-
Morten Øholt Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.08.2024
Registreringsdato: 23.08.2024 -
Morten Øholt Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.08.2024
Registreringsdato: 06.08.2024 -
Co2 Byg ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 04.01.2024
Registreringsdato: 04.01.2024
Blå bog (fortsat)
Morten har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 99% -
Reel ejer
23.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 99% -
Direktør
06.08.2024 - Stadig aktiv
Ejer
23.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
04.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
09.02.2022 - 04.01.2024
Bestyrelsesmedlem
15.08.2023 - 04.01.2024
Ejerandel: 50%
Morten Øholt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Morten Øholt Invest ApS (ejer pt. 100%). Gennem holdingselskabet Morten Øholt Invest ApS har Morten derfor også andele i JCØ HOLDING ApS (90-99.99%).
Du kan se koncerndiagram for Morten Øholt, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Co2 Byg ApS kunne fremvise et overskud på 65' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 15.477' DKK (SYSTEM TRANSPORT A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.233' DKK (JCØ HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 38.243' DKK (SYSTEM TRANSPORT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.275' DKK (Kolpengård Plantage ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er John Christian Øholt.