Mette Thinggaard
Erhvervsaktiv siden: | 24. apr. 2008 (16 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BEEF N WINE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.537' DKK Thinggaard Food IVS (Nu: Nordic Food Service ApS) (2021) |
Største underskud: | -1.740' DKK Thinggaard Food IVS (Nu: Nordic Food Service ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 1.910' DKK Thinggaard Food IVS (Nu: Nordic Food Service ApS) (2021) |
Største gæld: | 10.126' DKK Thinggaard Food IVS (Nu: Nordic Food Service ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos Thinggaard Food IVS (Nu: Nordic Food Service ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mette Thinggaard (9 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2008 hos BEEF N WINE ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Mette Thinggaard i 9 måneder, før stoppet d. 24. januar 2009.
Virksomhedens branche var dengang indenfor restauranter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 8. juni 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Mette Thinggaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
J&MT Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
J&MT Holding IVS (Nu: J&MT Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Thinggaard Food IVS (Nu: Nordic Food Service ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 28.02.2021
Registreringsdato: 28.02.2021 -
J&MT Holding IVS (Nu: J&MT Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.01.2019
Registreringsdato: 16.01.2019
Blå bog (fortsat)
Mette har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Reel ejer
02.01.2019 - Stadig aktiv
Direktør
16.01.2019 - 21.08.2024
Ejer
16.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
27.08.2015 - 28.02.2021
Ejerandel: 50% -
Direktør
24.04.2008 - 19.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2008 - 24.01.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Mette Thinggaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J&MT Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022 kunne fremvise en egenkapital på 128' DKK. Igennem holdingselskabet J&MT Holding ApS har Mette derfor også ejerandele i samt .
Se også koncerndiagram for Mette Thinggaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Thinggaard Food IVS (Nu: Nordic Food Service ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.537' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor J&MT Holding IVS (Nu: J&MT Holding ApS) kunne offentliggøre et underskud på 8' DKK.